Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2020-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Upgrade ApS. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-07-23 sletter virksomheden Ejerskaber: 3P Distribution ApS. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FITNESS KASTRUP ApS. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Intercom Scandinavia Distribution ApS. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: 3P Distribution ApS. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Intercom Scandinavia Distribution ApS. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Upgrade ApS. (offentliggjort 2021-05-19)
Den 2021-04-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Asperup Consulting ApS. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Christiania is ApS. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2023-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-06-29 Statstidende Dekret
Den 2023-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-07-01)
Den 2023-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-05-09 fjernes Direktion: Henrik Martini Hjermitslev Asperup (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastruplundgade 15, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmerup Stationsvej 10, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-03-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-31 tilføjes Vedtægter: 2021-03-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmerup Stationsvej 10, 2770 Kastrup (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 43, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 43, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-06 tilføjes Direktion: Henrik Martini Hjermitslev Asperup (direktør) (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-06 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-04-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@nordicupgrade.dk (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Legale ejere: Henrik Martini Hjermitslev Asperup (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Navne: Uncle Scrooge Holding ApS (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Reelle ejere: Henrik Martini Hjermitslev Asperup (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Stiftere: Henrik Martini Hjermitslev Asperup (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2020-04-06 tilføjes Vedtægter: 2020-04-06 (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-09)