Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | ||||
Bestyrelse | xbrl | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform |
Den 2024-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Strandvej 22, 2990 Nivå (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Alle 21, 1801 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: bmj@socialkapitalfond.dk (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-09-06 fjernes Bestyrelse: Jenny Carenco (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Alle 21, 1801 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 108, 1., 1552 København V (offentliggjort 2024-07-21)
Den 2024-07-21 tilføjes Kontaktoplysninger: bmj@socialkapitalfond.dk (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2024-07-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-30 fjernes Bestyrelse: Birgitte Frost Mathiesen (formand) (offentliggjort 2024-07-21)
Den 2024-06-30 fjernes Reelle ejere: Birgitte Frost Mathiesen (offentliggjort 2024-07-21)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Kimmo Lipponen (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 tilføjes Vedtægter: 2022-06-15 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2021-05-31 tilføjes Bestyrelse: Ulla Maija Nord (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2021-05-31 fjernes Bestyrelse: Kimmo Lipponen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2020-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 108, 1., 1552 København V (offentliggjort 2024-07-21)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 108, 1., 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-04-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 108, 1., 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-01-29 tilføjes Bestyrelse: Kimmo Lipponen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2020-01-29 tilføjes Formål: Foreningens formål er: - At støtte, professionalisere og styrke sine nationale medlemmer samt herigennem "impact first"-virksomhederne (sociale iværksættere), idet de bidrager med løsninger og støtte til sociale udfordringer i de nordiske lande. - At øge og modne adgangen til og tilstrømningen af vækstkapital med henblik på at udvikle og finansiere sociale iværksættere. - At matche sociale iværksættere med [impact]-investorer og hjælpe disse parter med deres respektive forretningsmodeller, og - At udvikle netværk med deltagere fra den offentlige sektor i de nordiske lande, som kan bidrage med at styrke sociale finansieringsmodeller og sociale investeringsinitiativer. (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-29 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Navne: Impact StartUp F.M.B.A. (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Reelle ejere: Kimmo Lipponen, Birgitte Frost Mathiesen, Jenny Carenco, Henriette Skretteberg (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2020-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2024-09-12)
Den 2020-01-29 tilføjes Vedtægter: 2020-01-29 (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2020-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 152 (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2020-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-12)