Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Vedtægter | xbrl | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Borsholmvej 9, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Binavne: T & O Tømrervirksomhed ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Direktion: Christian Schwiecker Tyron (direktør) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-05 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Kontaktoplysninger: Tyron.Osgood@gmail.com (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Legale ejere: Osgood Holding Aps, Christian Schwiecker Tyron (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Navne: T & O ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Reelle ejere: Christian Schwiecker Tyron, Søren Michael Osgood (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Stiftere: Tyron Holding ApS, Osgood Holding Aps (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-07-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-11-21 tilføjes Legale ejere: Christian Schwiecker Tyron (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-11-21 fjernes Legale ejere: Tyron Holding ApS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-08-08 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-08-07 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-03 tilføjes Formål: Virksomheds formål er formueforvaltning (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-08-03 tilføjes Vedtægter: 2022-08-03 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-07-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borsholmvej 9, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhusvej 9, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhusvej 9, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-04-05 tilføjes Binavne: T & O Tømrervirksomhed ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Direktion: Christian Schwiecker Tyron (direktør) (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Formål: Virksomheds formål er at udføre tømrerarbejde (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-05 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2020-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: Tyron.Osgood@gmail.com (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Legale ejere: Tyron Holding ApS, Osgood Holding Aps (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2020-04-05 tilføjes Navne: T & O ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Reelle ejere: Christian Schwiecker Tyron, Søren Michael Osgood (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Stiftere: Tyron Holding ApS, Osgood Holding Aps (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Vedtægter: 2020-04-05 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2020-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-07-20)