Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: ms@madvik.dk (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: lovgrensorensen@gmail.com (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 2MS HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Madvik Invest ApS. (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Navne: Madvik Holding ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-01 fjernes Navne: Madvik ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-07-02 tilføjes Vedtægter: 2020-07-02 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-05-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandmældevej 13, 4600 Køge (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 12, 4652 Hårlev (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: lovgrensorensen@gmail.com (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-04-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 12, 4652 Hårlev (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-02-12 tilføjes Direktion: Martin Heine Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Legale ejere: Martin Heine Sørensen (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Navne: Madvik ApS (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-02-12 tilføjes Reelle ejere: Martin Heine Sørensen (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Vedtægter: 2020-02-12 (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2020-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-06)