Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermarken 45, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Badskærvej 60, 9352 Dybvad (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: beruko@yahoo.com (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 fjernes Kontaktoplysninger: ccl@kokgaarden.dk (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-09 fjernes Direktion: Carl-Christian Rubak Lolholm (direktør) (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-09-20 tilføjes Legale ejere: BERUKO ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-20 fjernes Legale ejere: Carl-Christian Rubak Lolholm (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-19 fjernes Legale ejere: BERUKO ApS (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-20 tilføjes Reelle ejere: Jens Færløv Christensen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-20 fjernes Reelle ejere: Carl-Christian Rubak Lolholm (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-09-19 fjernes Reelle ejere: Jens Færløv Christensen (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badskærvej 60, 9352 Dybvad (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2020-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadholtvej 36, 9300 Sæby (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-04-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ccl@kokgaarden.dk (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2020-04-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadholtvej 36, 9300 Sæby (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-31 tilføjes Direktion: Carl-Christian Rubak Lolholm (direktør) (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2020-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive svineproduktion og hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Hovedbranche: Produktion af slagtesvin (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Legale ejere: BERUKO ApS, Carl-Christian Rubak Lolholm (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2020-03-31 tilføjes Navne: Øfferiet ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Reelle ejere: Jens Færløv Christensen, Carl-Christian Rubak Lolholm (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2020-03-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Stiftere: Carl-Christian Rubak Lolholm, BERUKO ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Vedtægter: 2020-03-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-03)