Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-20 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2023-03-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-20 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-04-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-19 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-19 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-12-14 tilføjes Bestyrelse: Kim Arlund Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-12-14 fjernes Bestyrelse: Mette Blædel Agerskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Nannerup (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-04-16 fjernes Reelle ejere: Anders Christian Nannerup (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-03-30 tilføjes Vedtægter: 2023-03-30 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2022-11-24 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Nannerup (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2022-11-24 fjernes Reelle ejere: Flemming Riber (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Reelle ejere: Anders Christian Nannerup (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-15 tilføjes Bestyrelse: Peter Martin Nannerup (formand) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-15 fjernes Bestyrelse: Flemming Riber (formand) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-15 fjernes Direktion: Flemming Riber (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-03-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupsgade 7, 6. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Hjemmeside: www.stantonchase.com (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderi@stantonchase.com (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 3, 4., 1401 København K (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-12-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2020-12-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2020-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-16 tilføjes Vedtægter: 2020-12-16 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2020-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 3, 4., 1401 København K (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-04-02 tilføjes Bestyrelse: Flemming Riber (formand) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2020-04-02 tilføjes Binavne: SC Nordic ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Direktion: Flemming Riber (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2020-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-02 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-04-02 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Legale ejere: STANTON CHASE INTERNATIONAL P/S (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Navne: Stanton Chase Nordic ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Nannerup, Flemming Riber (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2020-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Stiftere: STANTON CHASE INTERNATIONAL P/S (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Vedtægter: 2020-04-02 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-03)