Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikshavnsvej 41, 9800 Hjørring (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Direktion: Johnny Lindrup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og anden virksomhed i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: JOHNNY LINDRUP NIELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Navne: Lindrup Group ApS (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Reelle ejere: Johnny Lindrup Nielsen (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-03)