Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GLOBAL WIND POWER HOLDING A/S. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Anna Marie Højbak Ubbesen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-07-01 fjernes Legale ejere: Henrik Amby Jensen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anna Marie Højbak Ubbesen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-07-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Amby Jensen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 7, 7752 Snedsted (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Direktion: Anna Marie Højbak Ubbesen (direktør) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage enhver form for investering og al anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Legale ejere: Henrik Amby Jensen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-20 tilføjes Navne: Ubbe Invest ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Reelle ejere: Henrik Amby Jensen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Vedtægter: 2020-03-20 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-02)