Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.G. Ramms Alle 21, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2024-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvangsvej 74, 2670 Greve (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2020-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Hird Entreprise A/S. (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvangsvej 74, 2670 Greve (offentliggjort 2024-06-17)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Glenn Jaes (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at agere som holdingselskab samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-04-01 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: glenn@jaes.dk (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: Glenn Jaes (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Navne: Jaes Holding ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Glenn Jaes (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Stiftere: Glenn Jaes (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-01)