Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oceanvej 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Oceanvej 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oceanvej 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Oceanvej 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oceanvej 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Oceanvej 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oceanvej 8, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-01)
Den 2021-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 2., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 2., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-04-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-03-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-03-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2020-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 8, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Direktion: Andreas Bergmann (direktør) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre shipping-, charterig- og forsendelsestjenester og operationer inden for den logistiske og maritime industri og at levere andre relaterede tjenester. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-26 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Legale ejere: UNIATLANTICO Agencies GmbH (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2020-03-26 tilføjes Navne: UNIATLANTICO Denmark ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Reelle ejere: Jose Luis Marinho Leite Penha, Andreas Bergmann (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Stiftere: UNIATLANTICO Agencies GmbH (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Vedtægter: 2020-03-26 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)