Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-24 tilføjes Direktion: Rikke Emebet Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-24 fjernes Direktion: Lars Høgh Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-09-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-04 tilføjes Direktion: Lars Høgh Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2022-01-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-01-10 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-11 fjernes Direktion: Rikke Emebet Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-10 tilføjes Direktion: Rikke Emebet Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-10 tilføjes Vedtægter: 2022-01-10 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 fjernes Direktion: Olivia Emebet Høgh Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-04 tilføjes Direktion: Olivia Emebet Høgh Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-04 fjernes Direktion: Rikke Emebet Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-28 tilføjes Legale ejere: Rikke Emebet Pedersen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-28 fjernes Legale ejere: Lars Høgh Pedersen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-28 tilføjes Reelle ejere: Rikke Emebet Pedersen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-09-28 fjernes Reelle ejere: Lars Høgh Pedersen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2020-03-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleå 5, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Direktion: Rikke Emebet Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2020-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af kosmetik og kosmetiske behandlinger samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-03-31 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-30 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Legale ejere: Lars Høgh Pedersen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2020-03-30 tilføjes Navne: Bluelemongrass ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Reelle ejere: Lars Høgh Pedersen (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2020-03-30 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Stiftere: Lars Høgh Pedersen (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-03-30 tilføjes Vedtægter: 2020-03-30 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-12)