Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-06-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-06-19 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuemarken 28, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvej 2, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 tilføjes Direktion: Claus Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 fjernes Direktion: Jes Winther Knudsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 tilføjes Legale ejere: KAMAMI HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 fjernes Legale ejere: JES KNUDSEN HOLDING ApS, EGETBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 tilføjes Reelle ejere: Claus Pedersen (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 fjernes Reelle ejere: Jes Winther Knudsen, Torben Torp Nielsen (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-08-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-08-11 tilføjes Vedtægter: 2021-08-11 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-02-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvej 2, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2020-03-30 tilføjes Direktion: Jes Winther Knudsen (direktør) (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2020-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at eje, opføre og sælge fast ejendom samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-30 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Legale ejere: JES KNUDSEN HOLDING ApS, EGETBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2020-03-30 tilføjes Navne: Klarup Enghuse I ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Reelle ejere: Jes Winther Knudsen, Torben Torp Nielsen (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2020-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2020-03-30 tilføjes Stiftere: JES KNUDSEN HOLDING ApS, EGETBO EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2020-03-30 tilføjes Vedtægter: 2020-03-30 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-31)