Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Dekret | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-30 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Legale ejere: NTS Group Holding ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Navne: PALMALI ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Reelle ejere: Nadir Elnur Sadiqzade (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Stiftere: NTS Group Holding ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-02-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-02-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-17 Statstidende Dekret
Den 2022-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Direktion: Nadir Elnur Sadiqzade (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-04-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2021-03-31 fjernes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-03-30 tilføjes Direktion: Nadir Elnur Sadiqzade (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med istandsættelse af restauranter og hoteller til videresalg, samt enhver i herned stående forbindelse. (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-30 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Legale ejere: NTS Group Holding ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Navne: PALMALI ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Reelle ejere: Nadir Elnur Sadiqzade (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Stiftere: NTS Group Holding ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2020-03-30 tilføjes Vedtægter: 2020-03-30 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)