Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Kapital | Vedtægter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Navne | Direktion | Bestyrelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 tilføjes Legale ejere: KARSTEN REE HOLDING C ApS, SALVADOR ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-12 fjernes Legale ejere: KARSTEN REE HOLDING C ApS, SALVADOR ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre organiske basiskemikalier (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Indsamling af farligt affald (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre organiske basiskemikalier (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 tilføjes Vedtægter: 2022-12-30 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-02 tilføjes Reelle ejere: William Ree, Oliver Ree, Christian Ree, Karsten Ree (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: Karsten Ree (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsherrensvej 411, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-14 tilføjes Binavne: RE Energy ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-08 tilføjes Navne: Meliora Bio ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-07 fjernes Navne: RE Energy ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-08 tilføjes Vedtægter: 2022-06-08 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2021-11-19 tilføjes Vedtægter: 2021-11-19 (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Henrik Maimann (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: René Eghammer (direktør) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsherrensvej 411, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-03-30 tilføjes Bestyrelse: Christian Ree (formand) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Direktion: René Eghammer (direktør) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for udvikling, produktion af og handel med bioethanol og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-30 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre organiske basiskemikalier (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-03-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Legale ejere: KARSTEN REE HOLDING C ApS, SALVADOR ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-03-30 tilføjes Navne: RE Energy ApS (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-03-30 tilføjes Reelle ejere: Christian Riewe, Karsten Ree (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 fjernes Reelle ejere: Christian Riewe (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Stiftere: SALVADOR ApS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af ét medlem af direktionen i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Vedtægter: 2020-03-30 (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-30)