Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2020-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Hem Steel A/S. (offentliggjort 2021-03-19)
Den 2021-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Hem Steel A/S. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Hem ApS. (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2021-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Hem Steel A/S. (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2023-03-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Hem ApS. (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2022-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovvænget 23, 7800 Skive (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindborgvej 82, 7800 Skive (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-10-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-06 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2021-09-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindborgvej 82, 7800 Skive (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2020-03-27 tilføjes Direktion: Per Dalsgård (direktør) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er: At eje kapitalandele, andre værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-27 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Legale ejere: Per Dalsgård (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Navne: S.B.L. Invest ApS (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Reelle ejere: Per Dalsgård (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2020-03-27 tilføjes Stiftere: Per Dalsgård (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Vedtægter: 2020-03-27 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-30)