Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-03-26 sletter virksomheden Ejerskaber: SCE SOLAR DON BENITO ApS. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-26 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Legale ejere: OBTON SOLENERGI DON BENITO ApS, OBTON SOLENERGI DON BENITO II ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Navne: Obton Solenergi Don Benito III ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Stiftere: OBTON SOLENERGI DON BENITO II ApS, OBTON SOLENERGI DON BENITO ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-07-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2022-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-13 fjernes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Direktion: Anders Marcus (direktør) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-26 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Legale ejere: OBTON SOLENERGI DON BENITO ApS, OBTON SOLENERGI DON BENITO II ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Navne: Obton Solenergi Don Benito III ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Stiftere: OBTON SOLENERGI DON BENITO II ApS, OBTON SOLENERGI DON BENITO ApS (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-26 tilføjes Vedtægter: 2020-03-26 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2020-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-15)