Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2021-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: FMG v AB Forsikringsformidling ApS. (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-12 tilføjes Hvidhvask: SAERLIG (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-24 tilføjes Vedtægter: 2023-03-24 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-13 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-03-12 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-01 fjernes Direktion: Hasan Aslan (direktør) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-01-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-01-29 fjernes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-25 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2021-07-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: abfor@abfor.dk (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2021-01-25 fjernes Kontaktoplysninger: info@abfor.dk (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 4, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Listedvej 72, 1. tv., 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-08 tilføjes Hjemmeside: www.abfor.dk (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@abfor.dk (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2020-12-01 tilføjes Direktion: Ismail Basoda (direktør) (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Ismail Basoda (offentliggjort 2021-01-27)
Den 2020-12-01 tilføjes Navne: AB Formidling ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Hasan Aslan, Ismail Basoda (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2020-11-30 fjernes Navne: Aslans ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-11-30 fjernes Reelle ejere: Hasan Aslan (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Listedvej 72, 1. tv., 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Direktion: Hasan Aslan (direktør) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2020-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-05 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Legale ejere: Hasan Aslan (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Navne: Aslans ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Reelle ejere: Hasan Aslan (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Stiftere: Hasan Aslan (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Vedtægter: 2020-03-25 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-26)