Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 30, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 30, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-04-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gasværksvej 30, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 102, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-03-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 102, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-03-20 tilføjes Direktion: Christian Kjær Mathisen (direktør) (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive online website (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-20 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Legale ejere: CKMs Holding ApS, Kevins Holding ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Navne: CK Group ApS (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Reelle ejere: Kevin Bøje Reese, Christian Kjær Mathisen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Stiftere: Kevin Bøje Reese, Christian Kjær Mathisen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Vedtægter: 2020-03-20 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-25)