Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Direktion: Rendong Li (direktør) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-09 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Legale ejere: Shangguan Muyun, Xiuli Yao (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Navne: HappyBios ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Reelle ejere: Shangguan Muyun, Xiuli Yao (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Stiftere: Xiuli Yao, Shangguan Muyun (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 tilføjes Direktion: Rendong Li (direktør) (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-11-10 fjernes Direktion: Shangguan Muyun (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-03-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Direktion: Shangguan Muyun (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af kosttilskud og mad, forskning og udvikling samt hertil tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-09 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Legale ejere: Shangguan Muyun, Xiuli Yao (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Navne: HappyBios ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Reelle ejere: Shangguan Muyun, Xiuli Yao (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Stiftere: Xiuli Yao, Shangguan Muyun (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Vedtægter: 2020-03-09 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-15)