Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Binavne | ||||
Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-11-29 tilføjes Vedtægter: 2023-11-29 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-06-26 tilføjes Binavne: Jacobsen Boligejendomme A/S, Ejendomsselskabet Bjørnevej 30 A/S (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-06-23 tilføjes Bestyrelse: Kristian Andresen Bjerg (formand) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-23 fjernes Bestyrelse: Thomas Christensen (formand) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-22 fjernes Bestyrelse: Kristian Andresen Bjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.275.000,00 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-06-19 tilføjes Vedtægter: 2023-06-19 (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 tilføjes Bestyrelse: Thomas Christensen (formand) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-02-06 fjernes Bestyrelse: Flemming Thougård Jespersen (formand) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-05 fjernes Bestyrelse: Thomas Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-06 tilføjes Vedtægter: 2023-02-06 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2022-06-01 tilføjes Bestyrelse: Thomas Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2021-05-01 tilføjes Bestyrelse: Kristian Andresen Bjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-05-01 fjernes Bestyrelse: Morten Mulvad Krøjgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2020-09-08 tilføjes Bestyrelse: Morten Mulvad Krøjgaard Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-08)
Den 2020-09-07 fjernes Bestyrelse: Morten Mulvad Krøjgaard Larsen (formand) (offentliggjort 2020-09-26)
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 tilføjes Legale ejere: R. Jacobsen Holding II ApS (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-08-25 fjernes Legale ejere: R. Jacobsen Invest ApS (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-08-25 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Jacobsen (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-08-25 fjernes Reelle ejere: Christian Hestbæk Jacobsen, Clara Hestbæk Jacobsen (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-08-24 fjernes Reelle ejere: Rasmus Jacobsen (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-04-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2020-04-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2020-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-27 tilføjes Vedtægter: 2020-04-27 (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2020-03-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Holdgaards Vej 110, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Bestyrelse: Morten Mulvad Krøjgaard Larsen (formand) (offentliggjort 2020-09-26)
Den 2020-03-18 tilføjes Direktion: Rasmus Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-03-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-18 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-03-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2020-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-11)
Den 2020-03-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Legale ejere: R. Jacobsen Invest ApS (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-03-18 tilføjes Navne: Jacobsen Erhvervsejendomme A/S (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Jacobsen, Christian Hestbæk Jacobsen, Clara Hestbæk Jacobsen (offentliggjort 2020-11-15)
Den 2020-03-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-03-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Stiftere: R. Jacobsen Invest ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, bestyrelsesformand i forening med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Vedtægter: 2020-03-18 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-03-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)