Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Revisor | ||||
Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 78.086,00 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-30 tilføjes Vedtægter: 2023-08-30 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-06-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2023-06-08 fjernes Revisor: Revisions-Centret ApS (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2022-10-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-28 tilføjes Revisor: Revisions-Centret ApS (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 9, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 12, kl., 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@mellowcopenhagen.com (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 73.493,00 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2021-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 63.493,00 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-11 tilføjes Vedtægter: 2021-04-11 (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2021-04-07 tilføjes Vedtægter: 2021-04-07 (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-07 tilføjes Legale ejere: ROS&CO ApS, A&D ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 fjernes Legale ejere: ROS&CO ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-07 tilføjes Reelle ejere: Jacob Kaya (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-06 fjernes Reelle ejere: Jacob Kaya (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-01-07 tilføjes Legale ejere: J Kaya Holding ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-01-06 fjernes Legale ejere: J Kaya Holding ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-12-16 tilføjes Bestyrelse: Alex Lysemose (formand) (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 57.143,00 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-12-16 tilføjes Legale ejere: ROS&CO ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-12-16 tilføjes Vedtægter: 2020-12-16 (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-11-11 tilføjes Legale ejere: J Kaya Holding ApS (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-11-11 fjernes Legale ejere: Jacob Kaya (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-03-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevangsvej 12, kl., 1962 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Direktion: Jacob Kaya (direktør) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at beskæftige sig med produktion og salg af chokolade og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-05 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Legale ejere: Jacob Kaya (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-03-05 tilføjes Navne: MELLOW CHOCOLATE ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Reelle ejere: Jacob Kaya (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2020-03-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2020-03-05 tilføjes Stiftere: Jacob Kaya (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Vedtægter: 2020-03-05 (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)