Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Legale ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 6, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 6, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2021-11-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-02 fjernes Reelle ejere: Søren Erik Westermann, Anders Steen Westermann (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-26 tilføjes Direktion: Henrik Buch Østergaard (direktør) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-20 tilføjes Direktion: Anders Steen Westermann (direktør) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-26 tilføjes Legale ejere: LHFO A/S (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-20 tilføjes Legale ejere: T&W HOLDING A/S (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Erik Westermann, Anders Steen Westermann, Lis Henriques, Jan Tøpholm (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2020-03-25 fjernes Reelle ejere: Søren Erik Westermann, Jan Tøpholm, Anders Steen Westermann (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-20 tilføjes Reelle ejere: Søren Erik Westermann, Jan Tøpholm, Anders Steen Westermann (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymøllevej 6, 3540 Lynge (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2020-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-20 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Navne: Vipic ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Stiftere: T&W HOLDING A/S (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Vedtægter: 2020-03-20 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-24)