Sektion (alle) | |||||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Bibranche | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 tilføjes Hjemmeside: 360bythomas.dk (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@360bythomas.dk (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøllingsvej 9, 1. tv., 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fotografisk virksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Bibranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Thomas Bøge Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: BØGE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Navne: 360 by Thomas ApS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bøge Larsen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-03-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-04-17)
Den 2020-03-31 fjernes Navne: ApS STAKE nr. 6122 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Navne: ApS STAKE nr. 6122 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-19 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-19 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-19 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-19 tilføjes Vedtægter: 2020-03-19 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-23)