Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Bruun Vilhelmsen | 06.12.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Steiniche Jørgensen | 24.11.2023 | 06.12.2023 | direktør |
Flemming Bruun Vilhelmsen | 19.03.2020 | 24.11.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Flemming Bruun Vilhelmsen | 07.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christian Carlsen | 07.12.2023 | bestyrelsesmedlem |