Formål |
---|
Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, vikarbureau, personale-rekruttering, administration, samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. |
Sidst opdateret den 12.02.2021 og angivet som gældende fra 12.02.2021 (1334 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at drive servicevirksomhed, vikarbureau, personale-rekruttering, administration, samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed | 12.02.2021 | |
Virksomhedens formål er at drive servicevirksomhed, vikarbureau, personalerekruttering, administration, samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed | 18.03.2020 | 11.02.2021 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 20.03.2020 og angivet som gældende fra 18.03.2020 (1665 dage). |
Branche |
---|
Vikarbureauer (782000). |
Sidst opdateret den 20.03.2020 og angivet som gældende fra 18.03.2020 (1665 dage). |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 20.03.2020 og angivet som gældende fra 18.03.2020 (1665 dage). |
Revisor |
---|
EY Godkendt Revisionspartnerselskab |
Sidst opdateret den 03.11.2021 og angivet som gældende fra 03.11.2021 (1070 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
EY Godkendt Revisionspartnerselskab | 03.11.2021 | |
BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB | 12.02.2021 | 03.11.2021 |
GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 18.03.2020 | 12.02.2021 |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 20.03.2020 og angivet som gældende fra 18.03.2020 (1665 dage). |
Navne |
---|
Chabber Danmark ApS. |
Sidst opdateret den 20.03.2020 og angivet som gældende fra 18.03.2020 (1665 dage). |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse. |
Sidst opdateret den 12.02.2021 og angivet som gældende fra 12.02.2021 (1334 dage). |
Fortolkning (3 tegningsmuligheder) |
---|
2 bestyrelsesmedlemmer + |
formanden + 1 direktør |
bestyrelsen |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse | 12.02.2021 | |
Selskabet tegnes af 1 direktør, 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse | 18.03.2020 | 11.02.2021 |