Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-12-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-12-21 tilføjes Vedtægter: 2023-12-21 (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-04-01 (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2022-10-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Qujanarteq 1, 3922 Nanortalik (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sanatorievej 642, 3920 Qaqortoq (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sanatorievej 642, 3920 Qaqortoq (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2020-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sanatorievej 642, 7., 3920 Qaqortoq (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-04-23 tilføjes Hjemmeside: www.arcticunlimited.gl (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: 79@arcticunlimited.gl (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2020-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sanatorievej 642, 7., 3920 Qaqortoq (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-03-16 tilføjes Bestyrelse: Mads Koch Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Direktion: Ulrik Bjørnemose Vedel (direktør) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulent- og serviceydelser med primært fokus på råstofbranchen i Grønland. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-03-31 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-16 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Legale ejere: Tulugaq Holding ApS, MASH HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Navne: Arctic Unlimited ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Reelle ejere: Mads Koch Jensen, Ulrik Bjørnemose Vedel (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-03-16 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2020-03-16 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2020-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2020-03-16 tilføjes Stiftere: Tulugaq Holding ApS, MASH HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Vedtægter: 2020-03-16 (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2020-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-17)