Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejrupvej 27, 7323 Give (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Direktion: Malene Hein Hyltoft (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-13 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Legale ejere: Hein Ventures ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Navne: Hein Consulting ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Reelle ejere: Malene Hein Hyltoft (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Stiftere: Hein Ventures ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejrupvej 27, 7323 Give (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Direktion: Malene Hein Hyltoft (direktør) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive foredrags- og konsulentvirksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-13 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Legale ejere: Hein Ventures ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Navne: Hein Consulting ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Reelle ejere: Malene Hein Hyltoft (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Stiftere: Hein Ventures ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Vedtægter: 2020-03-13 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2020-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)