Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | xbrl | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Interessenter | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 tilføjes Vedtægter: 2024-06-26 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-26 tilføjes Vedtægter: 2024-01-26 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-05 tilføjes Vedtægter: 2021-02-05 (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2020-08-18 tilføjes Legale ejere: K/S Vindpark Overgaard I EWE (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-08-17 fjernes Legale ejere: K/S Vindpark Overgaard I EWE (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-03-13 tilføjes Bestyrelse: Uffe Bak-Aagaard (formand) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje al det til Vindpark Overgaard I knyttede infrastruktur. Dertil er Selskabets formål at varetage møllernes drift og service samt at være den formelle indehaver af tilladelser, aftaler m.v. vedrørende Vindpark Overgaard I. Endvidere er Selskabets formål at varetage beslægtet virksomhed, jf. ovenfor. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-13 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Interessenter: EUROWIND KOMPLEMENTAR DK ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Legale ejere: K/S Vindpark Overgaard I EWE (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-03-13 tilføjes Navne: K/S Vindpark Overgaard I Infrastruktur (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-03-13 tilføjes Vedtægter: 2020-03-13 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2020-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-13)