Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-01-16 fjernes Navne: P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 42, 7600 Struer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 fjernes Revisor: Hans Henrik Sattrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-06 fjernes Bestyrelse: Ruth Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-06 fjernes Direktion: Viggo Frede Lynghøj Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-02 tilføjes Navne: P. CHRISTENSEN & SØNNER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 fjernes Navne: CHRISTENSENS BOGTRYKKERI OG BOGBINDERI I STRUER, BOGTRYKKERGÅRDEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 fjernes Bestyrelse: Børge Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-01 fjernes Revisor: Hans Henrik Sattrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bogtrykkerivirksomhed samt at besidde fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-21 tilføjes Vedtægter: 1988-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-04-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 42, 7600 Struer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-04-26 tilføjes Bestyrelse: Børge Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-04-26 tilføjes Direktion: Viggo Frede Lynghøj Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-04-26 tilføjes Navne: CHRISTENSENS BOGTRYKKERI OG BOGBINDERI I STRUER, BOGTRYKKERGÅRDEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-04-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-04-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-04-26 tilføjes Revisor: Hans Henrik Sattrup, Hans Henrik Sattrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-04-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)