Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Bødskov Andersen | 01.07.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Holm Christiansen | 01.09.2022 | 30.06.2023 | direktør |
Philip Harald Eickhoff | 18.11.2020 | 01.09.2022 | direktør |
Peter Rønnest Andersen | 06.03.2020 | 18.11.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Teng Topsøe | 06.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rohit Sobti | 06.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Benoit Louis Marie Francois Valentin | 06.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Haldor Topsøe | 06.03.2020 | formand |