Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banegårdsgade 2, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: info@uniclub.dk (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2020-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Uniclub ApS. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Uniclub ApS. (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2020-03-05 tilføjes Direktion: Jonathan Leuba (direktør) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-05 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Legale ejere: Jonathan Leuba, Deni Isic (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Navne: Uniclub Holding ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Reelle ejere: Jonathan Leuba, Deni Isic (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Stiftere: Jonathan Leuba, Deni Isic (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Vedtægter: 2020-03-05 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-12)