Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 12.03.2020 og
angivet som gældende fra 16.03.2020 (1661
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
NORMAL | 16.03.2020 | |
UDEN RETSVIRKNING | 12.03.2020 | 15.03.2020 |
Branche | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200). |
Sidst opdateret den 01.04.2022 og
angivet som gældende fra 31.03.2022 (916
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) | 31.03.2022 | |
Handel med gas gennem rørledninger (352300) | 12.03.2020 | 30.03.2022 |
Revisionfravalgt | true. |
Sidst opdateret den 01.09.2022 og
angivet som gældende fra 31.08.2022 (763
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
true | 31.08.2022 | |
false | 12.03.2020 | 30.08.2022 |
Ingen nuværende registrering.
Kontaktoplysninger | vernersen@mail.dk. |
Sidst opdateret den 12.03.2020 og
angivet som gældende fra 16.03.2020 (1661
dage). |
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne | MAST II ApS. |
Sidst opdateret den 07.09.2022 og
angivet som gældende fra 07.09.2022 (756
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
MAST II ApS | 07.09.2022 | |
ComNordic ApS | 31.03.2022 | 06.09.2022 |
ComNordic A/S | 12.03.2020 | 30.03.2022 |
Historik | Start | Stop |
---|
ComNordic Energy Trading ApS | 31.03.2022 | 06.09.2022 |
ComNordic Greentech ApS | 31.03.2022 | 06.09.2022 |
ComNordic Invest ApS | 31.03.2022 | 06.09.2022 |
ComNordic Management ApS | 31.03.2022 | 06.09.2022 |
ComNordic Renewable ApS | 31.03.2022 | 06.09.2022 |
ComNordic Energy Trading A/S | 12.03.2020 | 30.03.2022 |
ComNordic Greentech A/S | 12.03.2020 | 30.03.2022 |
ComNordic Invest A/S | 12.03.2020 | 30.03.2022 |
ComNordic Management A/S | 12.03.2020 | 30.03.2022 |
ComNordic Renewable A/S | 12.03.2020 | 30.03.2022 |
Ingen nuværende registrering.
Tegningsregel | Selskabet tegnes af direktionen. |
Sidst opdateret den 31.03.2022 og
angivet som gældende fra 31.03.2022 (916
dage). |
Fortolkning
(1 tegningsmulighed)
| direktionen |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af direktionen | 31.03.2022 | |
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med selskabets direktør, bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem, selskabets direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse | 20.08.2020 | 30.03.2022 |
Virksomheden tegnes af direktionen | 12.03.2020 | 19.08.2020 |
Type af revisorbistand:Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.