Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Dekret | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-15 fjernes Bestyrelse: Olivier de Simone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-15 fjernes Direktion: Olivier de Simone (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-15 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2024-05-18 Statstidende Dekret
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 566.563,00 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-14 tilføjes Vedtægter: 2023-02-14 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-08-23 tilføjes Legale ejere: David Edward Levanson (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-23 tilføjes Reelle ejere: Daniel Lyngholm, David Edward Levanson (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-22 fjernes Reelle ejere: Daniel Lyngholm (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 535.496,00 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-08-14 tilføjes Vedtægter: 2022-08-14 (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 tilføjes Bestyrelse: Olivier de Simone (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2021-11-22 fjernes Direktion: Daniel Lyngholm (direktør) (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-03 tilføjes Legale ejere: Daniel Lyngholm (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2020-12-03 fjernes Legale ejere: Liviu Cosmin Babitz (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-12-02 fjernes Legale ejere: Daniel Lyngholm (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-12-03 tilføjes Reelle ejere: Daniel Lyngholm, Olivier de Simone (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2020-12-03 fjernes Reelle ejere: Liviu Cosmin Babitz (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-12-02 fjernes Reelle ejere: Olivier de Simone, Daniel Lyngholm (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-10-23 tilføjes Reelle ejere: Olivier de Simone, Daniel Lyngholm (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-10-23 fjernes Reelle ejere: Alexander Nedergaard (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-22 fjernes Reelle ejere: Daniel Lyngholm, Olivier de Simone (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-10-23 fjernes Legale ejere: Alexander Nedergaard, Scaleup Factory Sarl (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 56, 3. 2., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-09-10 tilføjes Direktion: Olivier de Simone (adm. dir.) (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2020-09-10 fjernes Direktion: Olivier de Simone (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-10 tilføjes Reelle ejere: Olivier de Simone (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-09-10 fjernes Reelle ejere: Olivier de Simone (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 430.782,00 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-06-29 tilføjes Legale ejere: Alexander Nedergaard, Scaleup Factory Sarl, Daniel Lyngholm, Liviu Cosmin Babitz, Olidess Sarl (Limitée), Sensae Pool ApS (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-06-28 fjernes Legale ejere: Olidess Sarl (Limitée), Daniel Lyngholm, Liviu Cosmin Babitz, Sensae Pool ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Reelle ejere: Olivier de Simone, Daniel Lyngholm, Alexander Nedergaard, Liviu Cosmin Babitz (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-06-29 fjernes Reelle ejere: Richard David Gottehrer (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-28 fjernes Reelle ejere: Daniel Lyngholm, Liviu Cosmin Babitz (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 63.882,00 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-05-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-05-25 tilføjes Legale ejere: Sensae Pool ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-05-25 tilføjes Reelle ejere: Richard David Gottehrer (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 56, 3. 2., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 56, 2200 København N (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 56, 2200 København N (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Hjemmeside: www.sensae.co (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-19 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@sensae.co (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-03-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Direktion: Olivier de Simone (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at designe og bygge software og hardware. (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-10 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Legale ejere: Olidess Sarl (Limitée), Daniel Lyngholm, Liviu Cosmin Babitz (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-03-10 tilføjes Navne: Sensae ApS (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Reelle ejere: Daniel Lyngholm, Liviu Cosmin Babitz (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2020-03-10 tilføjes Stiftere: Scaleup Factory Sarl, Olidess Sarl (Limitée), Liviu Cosmin Babitz, Daniel Lyngholm, Alexander Nedergaard (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2024-05-20)
Den 2020-03-10 tilføjes Vedtægter: 2020-03-10 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-05-20)