Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Bestyrelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-24 fjernes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-14 tilføjes Bestyrelse: Susanne Møller Duhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-14 fjernes Bestyrelse: Henrik Duhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2023-09-05 tilføjes Revisor: NÆRREVISION A/S (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-09-05 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egtoftevej 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2022-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-12 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-11 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-11 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2022-02-06)
Den 2020-03-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Duhn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-03-11 tilføjes Binavne: Noor Property A/S, Noor Development A/S (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Direktion: Hans Jakob Johannsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, udvikling og opførelse af fast ejendom, samt rådgivning i forbindelse hermed og virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-11 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 400.002,00 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Legale ejere: Jakob Johannsen Holding ApS, ÆBELHOLT ApS, Bækgården Holding ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Navne: Noor Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Reelle ejere: Henrik Duhn, Hans Jakob Johannsen, Jesper Tullin (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2020-03-11 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2020-03-11 tilføjes Stiftere: ÆBELHOLT ApS, Jakob Johannsen Holding ApS, Bækgården Holding ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Vedtægter: 2020-03-11 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-11)