Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-14 tilføjes Legale ejere: Stålkompagniet Holding ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-11-14 fjernes Legale ejere: JR Holding Slagelse ApS, SPJ Holding Assentorp ApS, HP Holding Dalby ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-11-09 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-09 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogvejen 40, 4281 Gørlev (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-03-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-03-10 tilføjes Direktion: Søren Peter Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for investering og handel i øvrigt (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-10 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 45.000,00 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jr@staalkompagniet.dk (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Legale ejere: JR Holding Slagelse ApS, SPJ Holding Assentorp ApS, HP Holding Dalby ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-03-10 tilføjes Navne: Stål 2020 Invest ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Reelle ejere: Søren Peter Jensen, Henning Plambæk, Jan Rasmussen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2020-03-10 tilføjes Stiftere: SPJ Holding Assentorp ApS, JR Holding Slagelse ApS, HP Holding Dalby ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Vedtægter: 2020-03-10 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-11)