Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Peter Rasmussen | 23.05.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Drud Nielsen | 27.10.2021 | 23.05.2023 | adm. dir |
Torben Udengaard | 18.06.2020 | 27.10.2021 | direktør |
Martin Drud Nielsen | 01.06.2020 | 02.09.2021 | direktør |
Martin Drud Nielsen | 10.03.2020 | 31.05.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Peter Rasmussen | 23.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Seglem | 23.05.2023 | formand |
Marius Andersen | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Drud Nielsen | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Brenting | 21.03.2022 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peter Rasmussen | 27.10.2021 | 22.05.2023 | formand |
Martin Drud Nielsen | 02.09.2021 | 26.10.2021 | formand |
Torben Udengaard | 18.06.2020 | 21.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Peter Rasmussen | 18.06.2020 | 26.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Brenting | 18.06.2020 | 31.08.2021 | formand |