Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Brodd Johnsen | 18.01.2023 | direktør |
Peter Bomholt | 23.03.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Renberg | 28.02.2020 | 23.03.2021 | adm. dir |
Peter Bomholt | 28.02.2020 | 22.03.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mathias Videbæk Renberg | 17.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Jacobus Adrianus Smits | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Holst Østergaard Pedersen | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Brian Renberg | 28.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Skou Jørgensen | 28.02.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Bondgaard Godsk | 27.11.2020 | 17.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Kronborg | 28.02.2020 | 01.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Abildgaard | 28.02.2020 | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Hildebrandt Jensen | 28.02.2020 | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |