Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kapital | ||||
Navne | Virksomhedsform | Revision fravalgt | Kapitaldelvist | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-18 tilføjes Bestyrelse: Mogens Birkebæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-02)
Den 2024-09-18 fjernes Bestyrelse: Arne Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-02)
Den 2024-05-22 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-05-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 277, 1., 8260 Viby J (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 58, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Bestyrelse: Arne Nørgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-10-02)
Den 2023-01-27 fjernes Bestyrelse: Søren Hampen Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-01-27 tilføjes Direktion: Peter Krogsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 fjernes Direktion: Søren Hampen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-26 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2023-01-27 tilføjes Legale ejere: Metropol III A/S (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 fjernes Legale ejere: Skovlunde Holding ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2023-01-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 tilføjes Vedtægter: 2023-01-27 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-27 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen, Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-11-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 58, 8240 Risskov (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Navne: Skovlunde F1 E2 A/S (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-10 fjernes Navne: Skovlunde F1 E2 P/S (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Vedtægter: 2022-01-11 (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-10 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-06 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-01-05 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-24 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2021-07-23 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-04 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2021-06-04 tilføjes Vedtægter: 2021-06-04 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-02-23 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-02-22 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-04-10)
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 43, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 46, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-01-05 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-04-10)
Den 2021-01-04 fjernes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2020-05-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-03-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 46, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-03-03 tilføjes Bestyrelse: Søren Hampen Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-03-03 tilføjes Direktion: Søren Hampen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-03-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed køb, salg og udlejning af ejendomme. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-03 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-03 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2020-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-03-03 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-03 tilføjes Legale ejere: Skovlunde Holding ApS (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-03-03 tilføjes Navne: Skovlunde F1 E2 P/S (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2020-03-03 tilføjes Reelle ejere: Gitte Buus Jensen, Gitte Buus Jensen (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-03-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2020-03-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2020-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-03-03 tilføjes Stiftere: Skovlunde Holding ApS (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af en komplementar. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-03-03 tilføjes Vedtægter: 2020-03-03 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2020-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)