Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Navne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-19 tilføjes Bestyrelse: Bina Bønnecke (formand) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-19 fjernes Bestyrelse: Philipp Tietjen (formand) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-19 tilføjes Legale ejere: JBK Holding af 26. april 2021 ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-19 fjernes Legale ejere: Cargo Tech Holding ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-18 fjernes Legale ejere: JBK Holding af 26. april 2021 ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-19 tilføjes Reelle ejere: Jan Bønnecke (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-19 fjernes Reelle ejere: Andreas Rolner (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-18 fjernes Reelle ejere: Jan Bønnecke (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-19 tilføjes Vedtægter: 2023-06-19 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-29 tilføjes Legale ejere: JBK Holding af 26. april 2021 ApS (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2022-06-29 fjernes Legale ejere: Kirill Plotnikov (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-28 fjernes Legale ejere: JBK Holding af 26. april 2021 ApS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-06-29 fjernes Reelle ejere: Kirill Plotnikov (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-06-28 fjernes Bestyrelse: Kirill Plotnikov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-15 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2021-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2021-12-14 tilføjes Bestyrelse: Philipp Tietjen (formand) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2021-12-14 fjernes Bestyrelse: Bina Bønnecke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-14 tilføjes Direktion: Jan Bønnecke (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-13 fjernes Direktion: Jan Bønnecke (direktør) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-12-14 tilføjes Vedtægter: 2021-12-14 (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2021-09-28 tilføjes Legale ejere: JBK Holding af 26. april 2021 ApS, Cargo Tech Holding ApS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-09-27 fjernes Legale ejere: JBK Holding af 26. april 2021 ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-09-28 tilføjes Reelle ejere: Jan Bønnecke, Andreas Rolner (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2021-09-27 fjernes Reelle ejere: Jan Bønnecke (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Kirill Plotnikov (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kirill Plotnikov (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2021-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pedersholms Allé 109, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 14, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-26 tilføjes Bestyrelse: Bina Bønnecke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-05-26 fjernes Bestyrelse: Claus Parder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-05-18 tilføjes Navne: CargoTech A/S (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-17 fjernes Navne: ScanNautic Projekt & Engineering A/S. (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-05-18 tilføjes Vedtægter: 2021-05-18 (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-04-27 tilføjes Bestyrelse: Jan Bønnecke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-27 fjernes Bestyrelse: Lone Parder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-27 tilføjes Direktion: Jan Bønnecke (direktør) (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2021-04-27 fjernes Direktion: Søren Henrik Parder (direktør) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-04-27 tilføjes Legale ejere: JBK Holding af 26. april 2021 ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-04-27 fjernes Legale ejere: LP-NAUTIC ApS, Bosse Invest Fredericia ApS (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-04-27 tilføjes Reelle ejere: Jan Bønnecke (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-04-27 fjernes Reelle ejere: Søren Henrik Parder, Claus Parder (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør, 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2020-03-23 tilføjes Vedtægter: 2020-03-23 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-03-09 tilføjes Vedtægter: 2020-03-09 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 14, 7000 Fredericia (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-03-09 tilføjes Bestyrelse: Lone Parder (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-03-09 tilføjes Direktion: Søren Henrik Parder (direktør) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med service indenfor offshore sektoren (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-09 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Hovedbranche: Reparation og vedligeholdelse af skibe og både (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Legale ejere: LP-NAUTIC ApS, Bosse Invest Fredericia ApS (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-03-09 tilføjes Navne: ScanNautic Projekt & Engineering A/S. (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-03-09 tilføjes Reelle ejere: Søren Henrik Parder, Claus Parder (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-03-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2020-03-09 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2020-03-09 tilføjes Stiftere: LP-NAUTIC ApS, Bosse Invest Fredericia ApS (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-09)