Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bo Hansen | 15.09.2021 | 23.05.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Niels Flemming Thorvald Jensen | 14.09.2021 | 15.09.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Bo Hansen | 14.06.2021 | 14.09.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Carina Annelise Hansen | 05.03.2020 | 14.06.2021 | 100,00% | 100,00 % |