Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jegstrupvænget 644, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 210, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-03-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Padel Star ApS. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-04-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Padel Star ApS. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 210, 2. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-03-06 tilføjes Direktion: Morten Skrøder Bødskov (direktør) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i datterselskaber og anden investeringsvirksomhed, eller hvad der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-03-06 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Legale ejere: Morten Skrøder Bødskov (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Navne: Netrom ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Reelle ejere: Morten Skrøder Bødskov (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Stiftere: Morten Skrøder Bødskov (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Vedtægter: 2020-03-06 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-06)