Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jack Egelund Madsen | 04.03.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Justin Warren Ihnken | 12.03.2020 | 04.03.2024 | direktør |
Connor Robert Jensen Murphy | 12.03.2020 | 04.03.2024 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.03.2020 | 12.03.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Cornelius James Merlini | 28.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ross Thomas Desmarais | 28.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Connor Robert Jensen Murphy | 10.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Carlsen | 10.06.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Justin Warren Ihnken | 10.06.2021 | 13.02.2024 | bestyrelsesmedlem |