Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Peter Vestergaard | 15.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Fisker Nielsen | 10.05.2021 | 15.03.2023 | direktør |
Andreas Ditlev Duckert | 27.02.2020 | 10.05.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mark Wodstrup Betzer | 06.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Vestergaard | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Delcomyn Larsen | 20.04.2023 | 06.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Olsen | 10.05.2021 | 30.11.2023 | formand |
Claus Nørgaard Tonsgaard | 10.05.2021 | 20.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Fisker Nielsen | 10.05.2021 | 15.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Ditlev Duckert | 27.02.2020 | 10.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Robenhagen Evar Berthelsen | 27.02.2020 | 10.05.2021 | formand |