Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Reelle ejere | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Direktion: Jacob Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-27 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Legale ejere: ApS OpCo HoldCo (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Navne: Baggio PV Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Stiftere: K/S Admiral Investment Fond (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S Baggio PV. (offentliggjort 2021-12-22)
Den 2022-03-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 tilføjes Direktion: Jacob Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-05-04 fjernes Direktion: Andreas Ditlev Duckert (direktør) (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Legale ejere: ApS OpCo HoldCo (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-12-29 fjernes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Siriusvej 6, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-07-29 tilføjes Legale ejere: OBTON A/S (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-07-29 fjernes Legale ejere: K/S Admiral Investment Fond (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-29 fjernes Reelle ejere: Andreas Ditlev Duckert, Mikkel Robenhagen Evar Berthelsen (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-03-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siriusvej 6, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-02-27 tilføjes Direktion: Andreas Ditlev Duckert (direktør) (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for K/S Baggio PV, samt efter direktionen skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-27 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Legale ejere: K/S Admiral Investment Fond (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-02-27 tilføjes Navne: Baggio PV Komplementaranpartsselskab (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Reelle ejere: Andreas Ditlev Duckert, Mikkel Robenhagen Evar Berthelsen (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Stiftere: K/S Admiral Investment Fond (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Vedtægter: 2020-02-27 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-18)