Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Kudsk | 01.10.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bo Kristensen | 02.03.2020 | 30.09.2020 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Kudsk | 23.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kjær | 23.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Kjær | 23.12.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Ottosen | 02.03.2020 | 23.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Sæderup Nielsen | 02.03.2020 | 23.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Kjær | 02.03.2020 | 22.12.2022 | formand |