Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Andersen & Maillard Holding ApS (CVR 41557648) | NORMAL | 21.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Asger Skov Hansen | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 5,00-9,99% | 5,00 % |
Andersen & Maillard Holding ApS (CVR 41557648) | 21.09.2020 | 20.12.2020 | 100,00% | 100,00 % |
INVESTOR HOLDING ApS (CVR 27707734) | 03.03.2020 | 21.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |