Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Thuesen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Andrew Khoudi(virk.: 3) Reelle ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Mario Jajcevic(virk.: 3) Reelle ejere | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % |
Pct. | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Thuesen | 03.03.2020 | Helenelyst 217, 8220 Brabrand |
Andrew Khoudi | 06.07.2022 | Nimbusparken 7, 2000 Frederiksberg |
Mario Jajcevic | 01.08.2022 | Elga Olgas Vej 3, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Adzona Danmark ApS | 41208767 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Reklamebureauer (731110) |
Helmax ApS | 40915478 | NORMAL | Indretningsarkitekter og rumdesign (741030) |
Adzona Danmark ApS. |
Sidst opdateret den 02.03.2020 og angivet som gældende fra 23.02.2020 (1679 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Ady RenoverinG | 40555560 |
Adyton Holding ApS | 36687665 |
Adzer Mølgaard Holding ApS | 39700182 |
Adzet | 41533498 |
ADZ K/S | 21261149 |
ADZ Transport | 43027301 |
ADZUKI HOLDING ApS | 34044546 |
Adzuki Mobile ApS | 34044562 |
AD_Stud_21 | 42807273 |
Adækvans ApS | 29780870 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Thuesen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Khoudi(virk.: 3) Reelle ejere | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mario Jajcevic(virk.: 3) Reelle ejere | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 38 % | 0 % | 50 % | 0 % | 13 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Thuesen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 3 |
Andrew Khoudi(virk.: 3) Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 5 |
Mario Jajcevic(virk.: 3) Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 5 |
Sum | 0 | 6 | 0 | 13 |
Pct. | 0 % | 32 % | 0 % | 68 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |