Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2020-03-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Key2Quality ApS. (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-10-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-04 tilføjes Legale ejere: Jonathan Sejerkilde (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-02-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtskovgårdsvej 9, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Direktion: Margit Sejerkilde (direktør) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og eje aktier, anparter og værdipapirer samt formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-27 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Legale ejere: Margit Sejerkilde, Frederik Sejerkilde, Mathias Sejerkilde (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-27 tilføjes Navne: Hagrid Holding ApS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Reelle ejere: Margit Sejerkilde (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2020-02-27 tilføjes Stiftere: Mathias Sejerkilde, Margit Sejerkilde, Frederik Sejerkilde (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Vedtægter: 2020-02-27 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-28)