Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Morten Raaberg (direktør) (offentliggjort 2024-05-26)
Den 2024-01-01 fjernes Reelle ejere: Morten Raaberg (offentliggjort 2024-05-26)
Den 2023-12-04 tilføjes Reelle ejere: Morten Raaberg, Jacob Herzog Kragh-Hansen, Henrik Jørgensen (offentliggjort 2024-05-26)
Den 2023-12-04 fjernes Reelle ejere: Poul Utzon (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-03 fjernes Reelle ejere: Jacob Herzog Kragh-Hansen, Henrik Jørgensen, Morten Raaberg (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-04 fjernes Direktion: Poul Utzon (direktør) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-11-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 58, 2., 1415 København K (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2020-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Lilleholm 8, 2670 Greve (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2020-12-13 tilføjes Hjemmeside: www.u-strat.com (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2020-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: jkh@u-strat.com (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lilleholm 8, 2670 Greve (offentliggjort 2020-12-13)
Den 2020-02-26 tilføjes Direktion: Poul Utzon (direktør) (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive management konsulentvirksomhed med fokus på rådgivning indenfor bl.a. strategi og forretningsudvikling samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-02-26 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Legale ejere: Ustrat Holding ApS (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Navne: Ustrat ApS (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Reelle ejere: Jacob Herzog Kragh-Hansen, Henrik Jørgensen, Morten Raaberg, Poul Utzon (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2020-02-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Stiftere: Ustrat Holding ApS (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre direktører i forening. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Vedtægter: 2020-02-26 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2020-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-27)