Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2024-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldbækvej 116, 9530 Støvring (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Direktion: Rikke Klitgård Beyer Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Legale ejere: Rikke Klitgård Beyer Sørensen, Ejner Sørensen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Navne: Rikke Beyer Sørensen Holding ApS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Reelle ejere: Rikke Klitgård Beyer Sørensen, Ejner Sørensen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ES HOLDING AALBORG ApS. (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2020-11-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-11-16 tilføjes Vedtægter: 2020-11-16 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2020-11-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2020-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldbækvej 116, 9530 Støvring (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2020-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 29, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-02-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsgade 29, 1. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-12-20 tilføjes Direktion: Rikke Klitgård Beyer Sørensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.500,00 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: Rikke Klitgård Beyer Sørensen, Ejner Sørensen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Navne: Rikke Beyer Sørensen Holding ApS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Reelle ejere: Rikke Klitgård Beyer Sørensen, Ejner Sørensen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-20)